ymddiriedolwyr BRITISH FRIENDS OF BOYS TOWN JERUSALEM
Rhif yr elusen: 1100332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Garbacz | Cadeirydd | 06 May 2019 |
|
|
||||
Robert Joseph Lazarus | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
His Honour Nigel Lloyd Lithman QC | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
DANIEL IAN BAUM | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|||||
Jonathan Moshi | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR STUART STANTON | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.