Hanes ariannol TENDER EDUCATION AND ARTS
Rhif yr elusen: 1100214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.52m | £2.07m | £1.61m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.16m | £1.35m | £1.58m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £565.57k | £579.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £640.83k | £702.39k | £419.02k | £114.75k | £397.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £1.46m | £1.96m | £1.46m | £1.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.73k | £61.85k | £102.27k | £147.87k | £77.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £458 | £80 | £101 | £6.77k | £25.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.96m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.10m | £1.27m | £1.51m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.15k | £53.41k | £79.59k | £74.13k | £100.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £59.99k | £86.94k | £162.02k | £115.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.