ymddiriedolwyr THE FILBY AND DISTRICT WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1100281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Foster | Cadeirydd | 01 January 2016 |
|
|
||||
Dr Susan Dawes | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
Gillian Hammond | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
Margaret Allison Barson | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
VIVIEN JANET MOORE | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
Susan Thelma Smith | Ymddiriedolwr | 22 November 2015 |
|
|
||||
VALERIE ANN BROCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.