Hanes ariannol HOSPITALITY ACTION
Rhif yr elusen: 1101083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £2.18m | £3.24m | £2.86m | £3.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20m | £2.40m | £2.84m | £2.67m | £2.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £369.61k | £451.62k | £2.31m | £1.58m | £1.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £757.53k | £925.65k | £166.70k | £536.83k | £908.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £506.02k | £603.54k | £626.50k | £633.11k | £812.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £178.64k | £199.08k | £136.62k | £113.22k | £119.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.51m | £1.58m | £2.19m | £1.83m | £1.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £684.96k | £821.16k | £649.39k | £841.15k | £921.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.48k | £16.84k | £23.94k | £25.11k | £35.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.07k | £20.83k | £19.30k | £20.13k | £21.12k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.