ymddiriedolwyr HOSPITALITY ACTION
Rhif yr elusen: 1101083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN RAGGETT | Cadeirydd | 21 September 2011 |
|
|
||||
Helen Milligan-Smith | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Danny Pecorelli | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Kevin Charity | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
Katherine Nicholls OBE | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||
Chris Garside | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Andrew Selley | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Simon Esner | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
TIM JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
RINGO FRANCIS | Ymddiriedolwr | 02 September 2014 |
|
|
||||
DAVID WALKER JP FIH | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
IAN SARSON | Ymddiriedolwr | 05 September 2013 |
|
|
||||
ANDREW LATHAM MIH | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
Jon Dee | Ymddiriedolwr | 10 March 2009 |
|
|||||
ANDREW GUY MBE FIH | Ymddiriedolwr | 14 September 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.