Hanes ariannol THE WILLOW TREE CENTRE, BRISTOL
Rhif yr elusen: 1100805
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.84k | £28.93k | £36.58k | £43.53k | £47.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.64k | £25.35k | £34.34k | £36.55k | £36.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.