ymddiriedolwyr ACTION DUCHENNE LIMITED
Rhif yr elusen: 1101971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Hill | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Anna Mabile | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Dr Victoria Pleydell | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Emma Rose Simmonds | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Roger Cockerton | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|||||
Gary Fegan | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
MARK SILVERMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.