Hanes ariannol RELATE CHESTERFIELD AND NORTH DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1102023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.78k | £162.20k | £197.82k | £284.42k | £228.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.97k | £161.95k | £171.47k | £219.77k | £244.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.03k | N/A | £396 | N/A | £6.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.13k | £396 | £25.30k | £13.76k | £16.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.