Hanes ariannol ASSOCIATION OF PAEDIATRIC EMERGENCY MEDICINE (UK AND IRELAND)
Rhif yr elusen: 1104830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (169 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.24k | £8.44k | £8.79k | £15.06k | £11.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.71k | £6.07k | £2.59k | £13.61k | £2.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.