Hanes ariannol ROWAN ROMANIA: PLAYING FOR LIFE
Rhif yr elusen: 1103191
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.48k | £7.23k | £6.02k | £6.48k | £3.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.64k | £5.33k | £5.41k | £6.64k | £2.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.