Dogfen lywodraethu EASTON GYMNASTICS CLUB
Rhif yr elusen: 1104925
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/09/1984 AS AMENDED ON 13/06/2003 AS AMENDED ON 01/10/2003 AS AMENDED ON 26/04/2004 AS AMENDED ON 19/10/2009 AS AMENDED ON 07/03/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION OF INSTRUCTION AND FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND RECREATION, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY FOR GYMNASTICS, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE NORFOLK
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.