Hanes ariannol SAVE THE MOTHERS TRUST (SMT)
Rhif yr elusen: 1104771
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £569.28k | £631.87k | £631.87k | £660.52k | £740.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £574.59k | £610.03k | £557.66k | £573.52k | £700.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £48.67k | £58.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £441.84k | £533.66k | £520.22k | £542.60k | £709.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £127.10k | £93.77k | £109.87k | £115.37k | £30.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £747 | £914 | £394 | £42 | |
|
Incwm - Arall | £339 | £3.69k | £866 | £2.15k | £310 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £512.45k | £480.30k | £446.84k | £500.32k | £616.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.83k | £129.73k | £110.82k | £72.77k | £82.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £550 | £1.35k | £1.27k | £242 | £706 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £163.74k | £69.92k | £83.50k | £279.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £31.20k | £0 | £0 | £25.05k | |
|
Gwariant - Arall | £3.31k | £0 | £0 | £433 | £1.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.