Hanes ariannol RAKAT CT LTD
Rhif yr elusen: 1102302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £683.91k | £751.47k | £497.57k | £471.64k | £607.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £667.84k | £711.23k | £530.59k | £514.17k | £568.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £191.42k | £111.67k | N/A | £224.13k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.65k | £400 | N/A | N/A | £14.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £672.56k | £750.51k | N/A | N/A | £590.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £493 | £563 | N/A | N/A | £1.61k | |
|
Incwm - Arall | £5.21k | £0 | N/A | N/A | £651 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £667.84k | £711.23k | N/A | N/A | £568.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.50k | £2.00k | N/A | N/A | £2.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.