Hanes ariannol THE GROVE RESIDENTIAL HOME (SOLIHULL)
Rhif yr elusen: 1102533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £923.11k | £968.55k | £980.47k | £1.09m | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £923.15k | £912.08k | £822.89k | £1.02m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £187.00k | £193.00k | £419.56k | £436.00k | £574.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £128.93k | £41.14k | £9.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.83k | £3.20k | £525 | £12.21k | £24.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £910.00k | £964.60k | £905.21k | £1.08m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £11.81k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £277 | £753 | £0 | £0 | £1.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £74.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £400 | £400 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £923.15k | £912.08k | £822.89k | £1.02m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.92k | £1.92k | £0 | £17.52k | £25.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.