Hanes ariannol CROSSROADS CARE NORTH WEST
Rhif yr elusen: 1102796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.36m | £1.22m | £1.46m | £440.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.38m | £1.31m | £1.59m | £520.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.47m | N/A | N/A | £793.25k | £226.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.54k | N/A | £145.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.75k | £30.36k | £127.07k | £35.58k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.52m | £1.33m | £1.22m | £1.42m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £299 | £231 | £130 | £60 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £5.31k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.38m | £1.31m | £1.59m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £33.73k | £6.30k | £10.60k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.