Hanes ariannol THE MUSTARD TREE FOUNDATION (READING)
Rhif yr elusen: 1104631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £295.30k | £341.13k | £495.17k | £544.78k | £489.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £289.63k | £331.62k | £501.92k | £503.31k | £434.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.50k | £29.50k | £123.98k | £131.01k | £196.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | £32.78k | £20.63k | £116.44k | £99.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £534.86k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £9.25k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £661 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £480.99k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £22.32k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.95k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.