ymddiriedolwyr THE NEW BRIDGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1103511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Boothman | Cadeirydd | 21 April 2020 |
|
|||||
Sean Anthony Ormerod | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Marie Melanie Loeb | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Cristiana Viana Cardoso Shepherd | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Kevin Traynor | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||
Anna Catherine Rosemary Parley | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Ailie Rennie | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
John Patrick O'Reilly | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
Dr Lynne Garne | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
Dr PETER JOHN BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.