Hanes ariannol EUROPE TRUST
Rhif yr elusen: 1103290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £378.16k | £201.56k | £591.49k | £839.38k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £332.83k | £192.90k | £696.09k | £498.01k | £670.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.49k | £19.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £227 | £13.07k | £13.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £578.78k | £806.65k | £1.02m | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £12.49k | £19.65k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £667.02k | £479.26k | £649.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £21.32k | £12.87k | £14.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.64k | £20.18k | £24.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £9.87k | £28.31k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £7.76k | £5.87k | £6.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.