ymddiriedolwyr THE FUSILIERS MUSEUM AND LEARNING CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1115452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLONEL BRIAN GORSKI OBE, MBE | Cadeirydd |
|
||||||
Joanne Amanda Marsh | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Kiri Alexandra Gore | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Iain MacDoanald Hallam | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Richard Mark Smith | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Peter Metcalfe | Ymddiriedolwr | 05 January 2020 |
|
|
||||
Karan Patricia Lee | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
COLONEL RETD James William Denny MBE MA | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.