Hanes ariannol MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
Rhif yr elusen: 1105321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.81m | £2.82m | £2.28m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82m | £2.02m | £2.30m | £2.16m | £2.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.16m | £1.47m | £2.48m | £1.92m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £321.78k | £327.99k | £338.88k | £354.12k | £367.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.05k | £4.15k | £1.66k | £198 | £5.80k | |
|
Incwm - Arall | £12.11k | £10.12k | £0 | £0 | £22.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.89m | £2.09m | £1.86m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.11k | £135.45k | £215.65k | £292.07k | £486.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.58k | £24.45k | £13.63k | £9.09k | £46.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £421.31k | £435.98k | £817.92k | £482.60k | £285.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.