Hanes ariannol WOODARD SCHOOLS (NOTTINGHAMSHIRE) LIMITED
Rhif yr elusen: 1103326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.48m | £7.45m | £9.15m | £9.24m | £10.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.44m | £9.01m | £8.88m | £8.96m | £10.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £527.47k | £686.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.25k | £2.55k | £687.90k | £7.12k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £598.03k | £187.23k | £196.30k | £298.25k | £552.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.81m | £6.72m | £7.72m | £8.87m | £9.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.70k | £15.79k | £24 | £3.07k | £1.45k | |
|
Incwm - Arall | £53.52k | £527.47k | £540.03k | £58.87k | £497.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.79m | £8.63m | £8.66m | £8.72m | £9.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £652.99k | £387.85k | £221.96k | £240.75k | £574.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.46k | £45.41k | £43.25k | £30.29k | £56.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.42k | £2.19k | £503 | £458 | £365 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.