Hanes ariannol GRACE CHURCH NOTTINGHAM
Rhif yr elusen: 1103419
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 30/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £738.85k | £663.34k | £713.62k | £709.11k | £731.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £832.09k | £602.01k | £675.35k | £764.41k | £693.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £715.98k | £640.49k | £689.50k | £691.59k | £710.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.44k | £21.43k | £22.12k | £10.80k | £19.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £351 | £14 | £3 | £6 | £3 | |
|
Incwm - Arall | £86 | £1.41k | £2.00k | £6.72k | £1.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £832.09k | £602.01k | £675.35k | £764.41k | £693.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £102.28k | £43.35k | £38.22k | £39.30k | £52.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £38.65k | £68.42k | £178.88k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.