Hanes ariannol WINDMILLS PRESCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1103864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.72k | £97.96k | £85.40k | £102.01k | £124.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.82k | £80.15k | £90.31k | £95.09k | £121.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.35k | £73.77k | £66.62k | £63.16k | £63.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £350 | £12.30k | £5.89k | £700 | £700 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.