Hanes ariannol CHANGE AGENTS UK CHARITY
Rhif yr elusen: 1104230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.07k | £206.22k | £345.44k | £292.60k | £526.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.31k | £245.70k | £334.21k | £278.02k | £487.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £182.44k | £28.62k | £24.44k | £44.33k | £77.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £78.88k | £83.94k | £17.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £460.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £60.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.14k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £81.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £405.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.