ymddiriedolwyr CHANGE AGENTS UK CHARITY
Rhif yr elusen: 1104230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheri-Leigh Miles | Cadeirydd | 11 October 2022 |
|
|
||||
Eleanor Snare | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Dr Lorena Pasquini | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Catherine Tanya Boom | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Charlotte Lucinda Bonner | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Dr Emma Fieldhouse | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Dr Ian Kevin Paton | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
TREVOR GIBSON | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
Professor Mark Lemon | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.