Hanes ariannol HOMES IN ZIMBABWE
Rhif yr elusen: 1104512
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £484.59k | £323.32k | £306.21k | £218.62k | £142.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.78k | £400.11k | £309.12k | £284.32k | £167.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.