Hanes ariannol THE BENGALI EDUCATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1104326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.46k | £10.78k | £33.13k | £1.50k | £18.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.24k | £10.56k | £17.57k | £19.45k | £14.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.46k | £10.77k | £33.13k | N/A | £56 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.