Hanes ariannol LOCAL AID FOR CHILDREN AND COMMUNITY SPECIAL NEEDS
Rhif yr elusen: 1104585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.21k | £201.83k | £169.04k | £251.36k | £257.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.58k | £191.35k | £168.69k | £218.62k | £268.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £53.00k | N/A | £95.95k | £107.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.50k | N/A | £114.63k | £8.67k | £15.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.