Hanes ariannol UGANDA COMMUNITY RELIEF ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1106996
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £457.37k | £382.62k | £387.97k | £429.74k | £612.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £452.82k | £284.43k | £372.63k | £602.49k | £606.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £371.92k | £50.00k | £396.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £457.37k | N/A | N/A | £50.00k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £607.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.89k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £295.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £311.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.