Hanes ariannol I.O.O. LIMITED
Rhif yr elusen: 1104744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.69k | £531.52k | £311.57k | £351.55k | £407.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £567.59k | £561.49k | £437.67k | £451.59k | £509.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £107.92k | £54.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.41k | £34.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £841 | £841 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £470.77k | £481.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £738 | £75 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £14.94k | £14.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.31k | £12.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £567.50k | £561.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £95 | £322 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.37k | £4.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.