Hanes ariannol CWMNI ACEN
Rhif yr elusen: 1105084
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | 30/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £860.43k | £907.88k | £787.88k | £757.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £815.83k | £841.60k | £903.45k | £879.59k | £906.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £348.69k | £0 | £0 | £0 | £400 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £772.45k | £849.89k | £897.69k | £786.17k | £757.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.36k | £10.30k | £9.89k | £412 | £253 | |
|
Incwm - Arall | £3.64k | £248 | £307 | £1.30k | £50 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £843.12k | £672.12k | £901.55k | £876.09k | £903.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.15k | £5.55k | £1.90k | £3.50k | £3.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £163.94k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.