Hanes ariannol FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH STALBRIDGE
Rhif yr elusen: 1105409
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/05/2018 | 16/05/2019 | 16/05/2020 | 16/05/2021 | 16/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.17k | £2.17k | £2.50k | £3.00k | £8.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.72k | £23.55k | £0 | £3.00k | £3.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.