Hanes ariannol AGE CONCERN SALFORD
Rhif yr elusen: 1105769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £1.88m | £1.66m | £1.55m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.81m | £1.61m | £1.52m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £732.70k | £854.23k | £842.96k | £566.47k | £596.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.72k | £20.49k | £80.78k | £1.29m | £1.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £73.53k | £86.64k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.74m | £1.77m | £1.57m | £248.68k | £321.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.91k | £4.30k | £3.29k | £1.62k | £2.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £8.73k | £15.05k | £62.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £1.81m | £1.61m | £1.52m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.18k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £13.06k | £10.15k | £20.04k | £10.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.