Hanes ariannol SF FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1105843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.99m | £5.65m | £4.56m | £913.86k | £6.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.69m | £3.98m | £2.93m | £3.67m | £4.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29m | £2.61m | £1.59m | £346.71k | £3.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.69m | £3.05m | £2.97m | £567.16k | £3.25m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £490 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.69m | £2.96m | £1.91m | £2.58m | £3.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £994.05k | £1.02m | £1.01m | £1.09m | £1.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.51k | £56.80k | £38.10k | £73.57k | £54.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.66m | £2.90m | £1.88m | £2.51m | £3.20m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £994.05k | £1.02m | £1.01m | £1.09m | £1.30m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.