Hanes ariannol LITTLE DRAGONS (CLYST ST GEORGE) LTD
Rhif yr elusen: 1106334
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.45k | £54.45k | £59.80k | £49.48k | £65.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.79k | £58.87k | £55.01k | £57.08k | £60.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.49k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.16k | £42.19k | N/A | £40.43k | £53.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.