Hanes ariannol THE WINDMILL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1106496
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.61k | £63.21k | £58.69k | £63.95k | £86.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.52k | £64.47k | £63.33k | £57.40k | £85.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.