Hanes ariannol Prevent Breast Cancer
Rhif yr elusen: 1109839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £955.85k | £1.39m | £672.07k | £1.13m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £993.84k | £1.19m | £438.98k | £517.68k | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £735.40k | £1.24m | £589.28k | £1.01m | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £136.98k | £67.31k | £50.96k | £72.94k | £56.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £68.43k | £66.84k | £25.02k | £41.63k | £59.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.12k | £12.34k | £6.81k | £7.57k | £17.34k | |
|
Incwm - Arall | £924 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.35k | £12.83k | £0 | £560.77k | £55.28k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £781.94k | £944.53k | £348.83k | £369.04k | £838.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £211.91k | £247.23k | £90.15k | £148.64k | £305.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.55k | £12.30k | £10.51k | £10.81k | £10.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £377.73k | £396.09k | £7.94k | £12.20k | £271.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.96k | £6.19k | £4.85k | £5.36k | £6.01k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.