Hanes ariannol BASSETLAW ACTION CENTRE
Rhif yr elusen: 1106908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £342.05k | £505.21k | £507.41k | £519.69k | £649.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.44k | £367.51k | £417.77k | £436.89k | £600.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £26.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.12k | £40.69k | £114.03k | £101.48k | £144.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £901 | £1.02k | £10.15k | £1.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £502.65k | £495.44k | £509.14k | £633.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.66k | £10.95k | £407 | £15.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £351.51k | £417.77k | £436.89k | £581.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £16.00k | £0 | £0 | £19.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.