Hanes ariannol Melin Community Trust
Rhif yr elusen: 1111450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.12k | £120.13k | £42.21k | £90.29k | £70.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.64k | £114.40k | £90.71k | £81.66k | £63.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.00k | N/A | £10.24k | £23.41k | £25.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.