ymddiriedolwyr DORKING SOCIETY
Rhif yr elusen: 1107459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Denis Dampier | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
James Friend | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Barbara Brigham | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Jean Patricia Ward Mrs | Ymddiriedolwr | 03 May 2021 |
|
|
||||
KATHRYN ATHERTON | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Gwendoline Helen Wood | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Elaine Vanda Simmons | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
PIERRE TARTARI | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.