Hanes ariannol FRESHWATER HABITATS TRUST
Rhif yr elusen: 1107708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £701.16k | £1.16m | £1.32m | £2.85m | £2.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £688.38k | £953.45k | £1.28m | £2.44m | £2.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £251.89k | £9.13k | £716.75k | £298.23k | £407.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £154.60k | £82.39k | £316.07k | £454.51k | £1.08m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £232.34k | £37.32k | £330.03k | £1.65m | £1.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £467.89k | £1.12m | £992.73k | £1.19m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £937 | £256 | £51 | £1.27k | £2.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £20.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £13.96k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £681.12k | £912.18k | £1.28m | £2.44m | £2.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.25k | £41.27k | £4.36k | £1.25k | £7.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.34k | £9.04k | £764.53k | £8.23k | £16.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.75k | £512.62k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.