ymddiriedolwyr THE ARAB ANTI-CORRUPTION ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1112388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul Hussain Shaban | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Saleh Jallad | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Azza Maghur | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Maria Sadeh | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Dr Amel Grami | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
||||
Labib Kamhawi | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
Dr Jamil Matar | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
|
||||
Dr Hayyan S Haidar | Ymddiriedolwr | 16 February 2013 |
|
|
||||
DR D KHAIRALLAH | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|
||||
Dr TAHER KANAAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2005 |
|
|
||||
AHMED OBEIDAT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDULA AL-NIBARI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ALI FAKHRO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TALAL ABOU GHAZALI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.