Hanes ariannol IMAGO COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1108388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32m | £3.87m | £4.19m | £4.48m | £6.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.29m | £3.84m | £4.15m | £4.70m | £5.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £243.76k | N/A | £2.53m | £3.07m | £4.01m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.72m | £2.88m | £355.39k | N/A | £303.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £65.60k | £368.93k | £158.24k | £43.77k | £37.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £116.37k | £72.57k | £130.56k | £184.29k | £202.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £3.34m | £3.78m | £4.20m | £5.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.02k | £48.55k | £18.33k | £13.69k | £22.28k | |
|
Incwm - Arall | £42.50k | £45.54k | £105.39k | £33.02k | £85.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.29m | £3.84m | £4.01m | £4.44m | £5.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.72k | £1.70k | £145.21k | £259.97k | £1.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.55k | £0 | £0 | £0 | £7.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.