ymddiriedolwyr HMM ARTS LTD
Rhif yr elusen: 1108488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Ball | Cadeirydd | 09 April 2019 |
|
|
||||
Kirsty Louise Worrow | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Luke Jones | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Olha Voropai | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Gloria June Partridge | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Helen O'Connor | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
Nicola Slawson | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Nathaniel Jacob Green | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN WILSON GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.