Dogfen lywodraethu THE WALLED GARDEN PROJECT AT NURSERY FIELDS
Rhif yr elusen: 1108757
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 OCTOBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 24 JANUARY 2005 AND 14TH AUGUST 2007. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28TH AUGUST 2007 AND 7 APRIL 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE FIELD OF HORTICULTURE AND OTHER GARDENING SKILLS, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY TO PROMOTE THE EDUCATION AND TRAINING OF INDIVIDUALS FROM DISADVANTAGED BACKGROUNDS AND INDIVIDUALS WITH LEARNING DIFFICULTIES AND PHYSICAL AND OTHER DISABILITIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.