Dogfen lywodraethu THE CORNWALL BLIND AND PARTIALLY SIGHTED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1108761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 FEBRUARY 2005. AS AMENDED ON 10 NOV 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 JUN 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 NOV 2016 as amended on 07 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF THE BLIND AND PARTIALLY SIGHTED AND TO ASSIST IN THE PREVENTION OF BLINDNESS WITHIN THE ADMINISTRATIVE COUNTY OF CORNWALL AND THE ISLES OF SCILLY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY OF CORNWALL AND THE ISLES OF SCILLY.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.