Hanes ariannol MENDIP COMMUNITY SUPPORT
Rhif yr elusen: 1111882
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.79k | £38.57k | £44.49k | £130.90k | £130.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.97k | £90.82k | £83.84k | £87.15k | £87.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £89.11k | £33.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £41.44k | £13.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.