Dogfen lywodraethu BOOKFEAST
Rhif yr elusen: 1109268
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/04/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07/05/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17/06/2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 05/12/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/12/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION OF THE ARTS OF LITERATURE, POETRY, THE WRITTEN AND SPOKEN WORD AND RELATED ARTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE OXFORDSHIRE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.