Hanes ariannol THE EAST LANCASHIRE HEAD AND NECK CLINIC
Rhif yr elusen: 1110351
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2016 | 01/04/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £551 | £2.63k | £1.10k | £103 | £3 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17k | £2.46k | £680 | £258 | £1.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.