Hanes ariannol Home-Start Westminster, Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham
Rhif yr elusen: 1109568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.17k | £310.49k | £342.92k | £360.99k | £327.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £278.18k | £309.49k | £297.80k | £328.57k | £419.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £77.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £40.00k | £42.60k | £69.00k | £30.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.